格隆汇4月12日丨懒猪科技(08379.HK 公告,董事会宣布:(1 张与珊已获委任为公司执行董事;(2 杨川已获委任为公司独立非执行董事以及薪酬委员会、提名委员会及审核委员会各自的成员;(3 阮国伟已辞任公司董事会主席及行...
-
发布了文章 2024-04-13
懒猪科技(08379.HK):汪一成获委任为董事会主席及行政总裁
-
发布了文章 2024-03-26
廖创兴企业(00194.HK)获主席廖烈智增持8.8万股
格隆汇3月26日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年3月22日,廖创兴企业(00194.HK 获执行董事、董事会主席、行政总裁兼董事总经理廖烈智在场内以每股均价4.648港元增持8.8万股,涉资约40.9万港元。 增...
-
发布了文章 2024-03-23
朝威控股(08059.HK):钟志伟获委任为执行董事及授权代表
格隆汇3月22日丨朝威控股(08059.HK 发布公告,由于需要投入更多时间处理其个人及其他商业事务,刘英杰已辞任公司执行董事、董事会主席、合规主任及授权代表职务,均自2024年3月22日起生效。钟志伟已获委任为公司执行董事...
-
发布了文章 2024-03-12
维达国际:李朝旺辞任董事会主席
维达国际晚间在港交所公告,李朝旺已辞任董事会主席,并不再担任公司提名委员会主席兼成员,自3月11日起生效,他将会继续担任公司执行董事。胡伟已获委任为执行董事及董事会主席。李聪已获委任为非执行董事。...
-
发布了文章 2024-03-01
德商产投服务(02270.HK)任命杨文为执行董事
来源:格隆汇 格隆汇3月1日丨德商产投服务(02270.HK 发布公告,熊建秋女士因集团内部工作调动已辞任执行董事一职。熊女士自2024年3月1日起不再履行执行董事的职责。 熊女士辞任后,董事会进一步宣布,杨文先生获任命为执...
-
发布了文章 2024-02-02
“失联”近一年后,包凡由于“健康原因”辞任CEO,仍为华兴控股股东
专题:华兴资本创始人包凡失联 或因配合调查被带走 2月2日,停牌10个月的华兴资本控股(01911.HK)突然发布公告,宣布了包凡辞任的消息。这距离华兴资本宣布“无法与包凡取得联系”已近一年。 据华兴资本公告,包凡由...
-
发布了文章 2024-02-01
同方泰德(01206.HK):王志强获委任为执行董事
来源:格隆汇 格隆汇2月1日丨同方泰德(01206.HK 公告,梁武全及张健已各自辞任公司非执行董事兼风险管理委员会成员。自2024年2月1日起:(i 王志强已获委任为公司执行董事兼风险管理委员会成员;(ii 张艳华已获委任...
-
发布了文章 2024-01-27
筑友智造科技(00726.HK)执行董事兼行政总裁郭卫强获委任为主席
格隆汇1月26日丨筑友智造科技(00726.HK 发布公告,公司董事会主席兼执行董事刘卫星先生因年龄原因已提交辞呈,辞任董事会主席、公司执行董事、董事会薪酬委员会成员及董事会提名委员会主席职务,以投入更多时间于其个人及其他业...
-
发布了文章 2024-01-16
凯升控股(00102.HK):蔡明发辞任执行董事及行政总裁
来源:格隆汇 格隆汇1月15日丨凯升控股(00102.HK 公告,自2024年1月15日起:(i 蔡明发已辞任执行董事及行政总裁;(ii 赵敬仁已辞任(i 执行董事;(ii 香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下...
-
发布了文章 2023-12-13
汽车之家-S委任吴涛为执行董事及首席执行官
汽车之家-S(02518)公布,于2023年12月13日,龙泉因其他个人事务理由已辞任公司的首席执行官,并立即生效。龙泉将继续担任公司的董事会主席。肖京亦因其他个人事务理由已辞任董事会的董事以及提名及企业管治委员会成员,并立...